+0  
 
0
160
7
avatar

hallo wie geht das schriftlich mulipliziren ????????????????????????????????

 24.03.2021

Beste Antwort 

 #1
avatar
+2

Hallo Gast !

Schriftlich multipliezieren, lernt man in der 3.Klasse ...

Man vergisst es oft, weil man das ganz lange nicht gelernt hat ... Bei mir ist es auch oft passiert ... 

Schriftlich multiplizieren:

Zum Beispiel, möchtest du 13 * 18 rechnen, dass kann man schwer im Kopf rechnen, aber wenn du es schaffst sind viele Minuten vergangen ...

 

                                    13 * 18                                    1. Zuerst rechnet man alles mit der ersten Ziffer, also hier die 1. ( 1 * 3 sind 3, 1 * 1 sind 1)

                                ------------------

                                         13                                       2. Jetzt rechnest du die 2 Ziffer, hier ist das die 8. ( 8 * 3 sind 24, 8 * 1 sind 8), aber hier ist eine 24 

                                         104                                     und sie passt nicht zwischen rein, außer wenn sie am Ende ist ! ( Du nimmst die erste Ziffer, des                                     -----------------                               Zehners, also hier die 4, die platzierst unter der 8, bei der Aufgabe.

                                         234                       

                                                                                    3. Du merst dir die 2 von der 24, jetzt rechnest du 8 * 1, dass sind natürlich 8 und jetzt, die Zahl                                                                                          die du dir gemerkt hast, die rechnest du + 8, also 8 + 2 sind 10 und, weil es am ende ist, kannst du                                                                                     die vollschreiben !

 

                                                                                    4. Jetzt rechnest du es, wie beim schriftlichen Addieren zusammen, hoffentlich weißt du es !

                                                                                    4 + 0 sind 4 3 + 0 sind 3 1 + 1 sind 2 . Das Ergebnis ist 234 !!!   Falls du es nicht verstanden hast, dann folge, den Link, da wird es gut erklärt : https://www.frustfrei-lernen.de/mathematik/schriftliche-multiplikation-zahlen-produkt.html

 

Sorry, aber das sieht bisschen verwirrend aus, aber du kannst ruhig denn link folgen, GRUß

 24.03.2021
 #1
avatar
+2
Beste Antwort

Hallo Gast !

Schriftlich multipliezieren, lernt man in der 3.Klasse ...

Man vergisst es oft, weil man das ganz lange nicht gelernt hat ... Bei mir ist es auch oft passiert ... 

Schriftlich multiplizieren:

Zum Beispiel, möchtest du 13 * 18 rechnen, dass kann man schwer im Kopf rechnen, aber wenn du es schaffst sind viele Minuten vergangen ...

 

                                    13 * 18                                    1. Zuerst rechnet man alles mit der ersten Ziffer, also hier die 1. ( 1 * 3 sind 3, 1 * 1 sind 1)

                                ------------------

                                         13                                       2. Jetzt rechnest du die 2 Ziffer, hier ist das die 8. ( 8 * 3 sind 24, 8 * 1 sind 8), aber hier ist eine 24 

                                         104                                     und sie passt nicht zwischen rein, außer wenn sie am Ende ist ! ( Du nimmst die erste Ziffer, des                                     -----------------                               Zehners, also hier die 4, die platzierst unter der 8, bei der Aufgabe.

                                         234                       

                                                                                    3. Du merst dir die 2 von der 24, jetzt rechnest du 8 * 1, dass sind natürlich 8 und jetzt, die Zahl                                                                                          die du dir gemerkt hast, die rechnest du + 8, also 8 + 2 sind 10 und, weil es am ende ist, kannst du                                                                                     die vollschreiben !

 

                                                                                    4. Jetzt rechnest du es, wie beim schriftlichen Addieren zusammen, hoffentlich weißt du es !

                                                                                    4 + 0 sind 4 3 + 0 sind 3 1 + 1 sind 2 . Das Ergebnis ist 234 !!!   Falls du es nicht verstanden hast, dann folge, den Link, da wird es gut erklärt : https://www.frustfrei-lernen.de/mathematik/schriftliche-multiplikation-zahlen-produkt.html

 

Sorry, aber das sieht bisschen verwirrend aus, aber du kannst ruhig denn link folgen, GRUß

Gast 24.03.2021
 #2
avatar+12212 
+1

Wie geht das schriftliche Muliplizieren ?

 

Hallo Gast!

 

Klicke den Link. Da wird es gut erklärt.

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/multiplizieren-malnehmen-zweite-klasse.html

laugh  !

 24.03.2021
bearbeitet von asinus  24.03.2021
bearbeitet von asinus  24.03.2021
 #3
avatar
+1

Hab ich umsonst, dass alles geschrieben ??

Gast 25.03.2021
 #4
avatar+12212 
+1

Hallo Gast!

 

Sicherlich nicht. Vielen Dank für deine gute und ausführliche Antwort. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass Fragen dieser Art schom mehrfach im Forum beantwortet wurden und habe eine dovon genannt. Aber das werde ich nicht noch einmal so machen. Wenn du dich im Forum anmeldest, bekommst du auch Punkte als Lob gutgeschrieben. Außerdem kannst du dich im internen Nachrichtendienst mit anderen Usern über sachbezogene Themen austauschen.

Grüße von

laugh  !

asinus  25.03.2021
 #5
avatar
0

Ich kann es irgentwie nicht ???

Da steht Fehler...

Gruß

Gast 25.03.2021
 #6
avatar
-1

HAHAHAHA du bist einfach zu schlecht in Mathe Junge du hast ein gerät womit du im internet nachgucken kannst LOST MACH WAS MIT DEIN LEBEN

 26.03.2021
 #7
avatar
+1

Das ist nicht nett von dir!!

Rechne mal in schriftlich 65829 * 72979

Und?

Gast 26.03.2021

47 Benutzer online

avatar
avatar